Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Roschier Advokatbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-08 |