Org.nr: 559008-9248
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eriksson, Lilly Carola Yvonne | 2024-02-13 |
Styrelseledamot | Bremberg, Nils Rasmus | 2023-04-02 |
Styrelsesuppleant | Bremberg, Nils Robin Douglas | 2023-04-02 |
Styrelseledamot | Bremberg, Malin Teresia | 2023-01-28 |
Styrelseledamot | Mellberg, Anna Karin | 2022-03-19 |