Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Robin Douglas Bremberg
Nils Robin Douglas Bremberg
19990605-XXXX
Ta kreditupplysning
Bremberg, Nils Robin Douglas är en man född den 5 juni 1999 och är bosatt i Huddinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
RAMAB Gruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Robin Douglas Bremberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-04-02
RAMAB Gruppen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
RAMAB Gruppen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Göran Johansson
Styrelseledamot
Nils Robin Douglas Bremberg
Tillbaka till sidans topp