Org.nr: 556850-0481
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Haider, Syed Naveed | 2023-08-27 |
Styrelseledamot | Apel, Johan Peter Ingolf | 2023-05-17 |
Revisor | Pharmanson, Sten Johan | 2023-01-20 |
Styrelseledamot | Kaasik Sander, Carl Linus | 2021-12-23 |