Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Binary Works AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Binary Works AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Retail Academics Research Institute Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | R17 Fashion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Vindruvan 11 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hotell Mölleberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hotell Mölleberg | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |