Org.nr: 556600-6457
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Vaara, Åsa Helén | 2023-11-04 |
Ordförande | Kristo, Jukka Mattias | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Kristo, Jukka Mattias | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Juntti, Lars Peter Henrik | 2022-09-24 |
Revisor | Kostet, Tapio Juhani | 2021-11-04 |