Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Polarica AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Polarica Skogsbärsinköps AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |