Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Philip Eric Oliver Eriksson Locklund
Philip Eric Oliver Eriksson Locklund
19940416-XXXX
Ta kreditupplysning
Philip Eric Oliver Eriksson Locklund är en man född den 16 april 1994. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-05-20. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Travel Support & Services Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Travel Support & Services Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Åbergs DataSystem i Katrineholm Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Travel Support Helpdesk Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Travel Support Helpdesk Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Renbil Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Renbil Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Renbil Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Travel Support Ticket & Tours Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Travel Support Ticket & Tours Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Travel Support Suppliers Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Numbery Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Numbery Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
UngdomsKraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
UngdomsKraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Renbil support AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Renbil support AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jupex Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jupex Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fatima AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
STUDIO LOCKLUND AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vasastans Bilvård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vasastans Bilvård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nilestoff Produkter & Tjänster AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WeDrive Technologies Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
WeDrive Technologies Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
WeDrive Technologies Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Locklund & Nilestoff
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Philip Eric Oliver Eriksson Locklund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-19
STUDIO LOCKLUND AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-07-01
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Travel Support & Services Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Peter Stegarås
Ordförande
Sven Peter Stegarås
Revisor
Helena Dale
Styrelseledamot
Sven Mattias Sesemann
Styrelseledamot
Philip Eric O Eriksson Locklund
Verkställande direktör
Philip Eric O Eriksson Locklund
Styrelsesuppleant
Kai Tony Johansson Byström
Extern vice verkställande direktör
Hans Gustav Nohrenius
Tillbaka till sidans topp
Åbergs DataSystem i Katrineholm Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Peter Stegarås
Styrelseledamot
Philip Eric O Eriksson Locklund
Revisor
Helena Dale
Tillbaka till sidans topp
Travel Support Helpdesk Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Peter Stegarås
Revisor
Helena Dale
Styrelseledamot
Philip Eric O Eriksson Locklund
Verkställande direktör
Philip Eric O Eriksson Locklund
Tillbaka till sidans topp