Org.nr: 556263-7289
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Olsson, Ida Alexandra | 2024-04-25 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-04-25 |
Ordförande | Backman, Stig Olle | 2023-12-28 |
Styrelseledamot | Backman, Stig Olle | 2023-12-28 |
Styrelseledamot | Westengen, Svein Roger | 2023-12-28 |
Styrelsesuppleant | Gustafsson, Gert Ulf Patrik | 2023-12-28 |
Extern verkställande direktör | Maxwell, Anna Karin Margareta | 2023-12-28 |
Extern verkställande direktör | Johansson, Anders Mikael Gillis | 2023-01-19 |
Revisor | Lundin, Ulf Henrik | 2022-04-20 |