Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | InterXion Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | InterXion Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-02 |