Org.nr: 556580-9588
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Eklund, Erik Jonas | 2024-05-09 |
Styrelseledamot | Bank, Peder Frederik | 2023-04-25 |
Verkställande direktör | Bank, Peder Frederik | 2023-04-25 |
Huvudansvarig revisor | Andreassen, Bjarne Alfred | 2023-04-25 |
Revisor | KPMG AB | 2023-04-25 |
Ordförande | Ruberg, David Charles | 2022-09-17 |
Styrelseledamot | Ruberg, David Charles | 2022-09-17 |
Huvudansvarig revisor | Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta | 2021-10-16 |