Org.nr: 559093-6844
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bengtsson Bourn, Per Rune Urban | 2024-02-09 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-09-19 |
Extern verkställande direktör | Roslund, Karolina Cecilia | 2022-08-23 |
Styrelsesuppleant | Evans, Jeremy Johan | 2022-04-02 |
Styrelseledamot | Lindahl Navarro, Mari Ann-Sofie G | 2021-11-11 |