Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |