Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Barilla Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |