Org.nr: 556518-4503
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Chaieb, Nadja Thérése Jasmina | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Chaieb, Nadja Thérése Jasmina | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Shehadeh, Rana Farah | 2024-01-24 |
Styrelseledamot | Beghini, Marco | 2024-01-24 |
Ordförande | Mereghetti, Carlo | 2023-10-20 |
Styrelseledamot | Mereghetti, Carlo | 2023-10-20 |
Styrelseledamot | Rabhi Hallner, Mounir André | 2023-07-04 |
Styrelseledamot | Sundström, Björn Olov | 2023-05-26 |
Styrelseledamot | Beghini, Marco | 2022-09-06 |
Styrelseledamot | Larsson, Urban Thorild | 2022-07-08 |
Styrelseledamot | Vingård, Frida Sofia | 2022-03-23 |