Org.nr: 559170-5313
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Norén, Per Andreaz | 2024-02-24 |
Extern verkställande direktör | Rundqvist, Jan Karl Jimmie | 2023-09-27 |
Huvudansvarig revisor | Holmstrand, Charlotte Catrine | 2022-08-30 |
Styrelseledamot | Lydmar, Per-Olov | 2022-03-26 |
Ordförande | Spendrup, Jens Fredrik Christian | 2022-02-01 |
Styrelseledamot | Spendrup, Jens Fredrik Christian | 2022-02-01 |