Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Spring Wine & Spirits AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Omaka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Change By People Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grythyttans Glöggfabrik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Spendrups Legal AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-28 |