Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Gar-Bo Försäkring AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Gar-Bo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Gar-Bo Besiktning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Finansiell ID-Teknik BID AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Agria Vet Guide AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rendelen 121 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-06 |