Org.nr: 556351-6359
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Atterwall, Nils Per-Erik | 2024-06-05 |
Styrelseledamot | Dunér, Sten Magnus | 2024-06-05 |
Styrelseledamot | Heper-Jämterud, Gül Ajda Maria | 2024-06-05 |
Extern verkställande direktör | Moberg, Linnea Anna Elisabet | 2024-06-05 |
Extern firmatecknare | Bengtsson Hamilton, Per Håkan Daniel | 2023-10-14 |
Styrelsesuppleant | Landén, Erik Axel Mats | 2022-08-27 |
Huvudansvarig revisor | Helgesen, Emil Christoffer Hemming | 2022-03-11 |