Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Assently AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Assently AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GRC WATCH AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Plisec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Plisec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |