Org.nr: 556949-8750
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Jansson, Linn | 2024-09-26 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2024-09-26 |
Ordförande | Åhgren, Erik Ragnar | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Åhgren, Erik Ragnar | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Taube, Carl Otto Lennart Clarence | 2024-05-08 |
Extern verkställande direktör | von Langsdorff, Susanna-Elisabeth A | 2023-12-22 |
Extern vice verkställande direktör | Hellström, Ruth Linda | 2023-08-31 |
Styrelseledamot | Söderholm, Anna Karin Helena | 2023-07-25 |
Styrelsesuppleant | Edvardsen, Egil | 2022-08-18 |
Styrelseledamot | Lagerqvist, Leif Oskar | 2022-03-15 |