Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Skandinaviska Enskilda Banken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PPP Consulting Engineers Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gigleer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gigleer Intressenter SPV AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-27 |