Org.nr: 559338-9421
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Durelius, Olle | 2024-09-02 |
Styrelseledamot | Durelius, Carl Jonathan | 2024-09-02 |
Styrelseledamot | Bergkvist, Johan Ulf | 2023-08-22 |
Styrelsesuppleant | Vikström, Jan Peter | 2022-11-08 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2021-12-11 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2021-12-11 |
Styrelsesuppleant | Nilsson Andersson, Petra Maria | 2021-12-11 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2021-12-11 |