Org.nr: 556681-1815
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Mathiesen, Conny Valentin | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Mathiesen, Conny Valentin | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Herou, Christoffer Carl Johan | 2023-04-04 |
Styrelseledamot | Ambjörnsson, Arne Håkan | 2022-09-02 |
Huvudansvarig revisor | Ekberg, Anders Mikael | 2022-05-11 |
Revisor | KPMG AB | 2022-05-11 |
Ordförande | Stålskog, Kerstin Birgitta | 2022-02-19 |
Styrelseledamot | Stålskog, Kerstin Birgitta | 2022-02-19 |