Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolag 1909 Gruppen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Volati AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | B2B IT-Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | B2B IT-Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norlandia Seniorboende AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Närlunda Seniorboende AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2024-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |