Org.nr: 559301-1967
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rydenå Swartling, Åsa Boel Charlotta | 2023-07-21 |
Ordförande | Lundmark, Per Axel Tomas | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Lundmark, Per Axel Tomas | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Bonde, Christofer Victor | 2022-11-15 |
Revisor | Hallander, Björn Erik Eketrä | 2022-08-25 |
Ordförande | Andersson, Paul Rickard | 2021-12-24 |
Styrelseledamot | Liljeblad, Göran Magnus | 2021-12-24 |
Styrelseledamot | Andersson, Paul Rickard | 2021-12-24 |