Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Fredrik Ulrik von Essen
Fredrik Ulrik von Essen
19680812-XXXX
Ta kreditupplysning
Fredrik Ulrik Von Essen är en man född den 12 augusti 1968. Han är folkbokförd i Skokloster sedan 2022-09-01. Skokloster ligger i Håbo kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Skokloster Godsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sportkompaniet Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skokloster DB Fristad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skokloster Fristad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Choki Sweden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skokloster Camping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Choki AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carbon Capture Company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Carbon Capture Company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NatureTech Holding Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Choki International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordiskt Naturkapital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nordiskt Naturkapital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Firma Skokloster Bruk
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skokloster Intresse & utvecklingsförening ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Fredandnick Handelsbolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Fredrik Ulrik von Essen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-11
HUSKIWEAR AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 13 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skokloster Godsförvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl-Ulrik Gustaf von Essen
Styrelseledamot
Fredrik Ulrik von Essen
Tillbaka till sidans topp
Sportkompaniet Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Fredrik Ulrik von Essen
Revisor
Stig Jonas Ekman
Tillbaka till sidans topp
Skokloster DB Fristad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tom Paulson
Styrelseledamot
Fredrik Ulrik von Essen
Tillbaka till sidans topp