Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-14 |