Org.nr: 559107-9222
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kurschus, Florian Simon Oskar | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | de Ruiter, Peter | 2023-03-18 |
Revisor | Theander, Ann Charlotte | 2021-12-22 |
Styrelseledamot | Assfalg, Rainer | 2021-12-16 |