Org.nr: 559291-6372
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Fornstedt, Karl Anders | 2023-10-19 |
Styrelseledamot | Eriksson, Johanna Kristina | 2023-02-25 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Gerhard Daniel | 2023-02-25 |
Styrelseledamot | Wallin, Petra Veronica | 2022-01-20 |
Styrelsesuppleant | Wallin, Ia Inga-Lill | 2022-01-20 |
Revisor | Mazars AB | 2021-11-24 |