Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Frimark Unlimited AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Frimark Unlimited AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MOHV Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MOHV Lund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MOHV Helsingborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | MOHV Mäklarsupport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Uppsala Real Estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fastighetsmäklarna Malmö Södra AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Next star AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-13 |