Org.nr: 559096-1974
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nordbeck, Ulf Bertil Torbjörn | 2024-07-01 |
Styrelseledamot | Meijer, Eduard Lodewijk | 2024-07-01 |
Styrelseledamot | Woyland, Victoria Maria Ulrika | 2024-04-24 |
Extern verkställande direktör | Jonuks, Carl Johan Erik | 2023-09-06 |
Styrelseledamot | Vosough, Sina | 2023-06-08 |