Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Magnus Thor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Magnus Thor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frostslingan Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Frostslingan Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Newlist AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Newlist AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AdBud Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | XP Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | XP Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | XP Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BioCell Analytica Uppsala AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BioCell Analytica Uppsala AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kim Lindgren Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-29 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-29 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-23 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-20 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |