Org.nr: 556740-3646
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-09-05 |
Styrelseledamot | Laurén, Eva Alexandra | 2023-05-05 |
Styrelseledamot | Wickström, Fredrik | 2022-09-24 |
Styrelseledamot | Nilsson Hemborg, Fredrik Göran | 2022-05-06 |
Styrelsesuppleant | Krüger, Petra Anna Veronica | 2022-05-06 |