Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NCC Kaninen Projekt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC Kaninen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-20 |