Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | M.M Zaitouna Matcenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Matbutiken i Tensta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aya livs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-15 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |