Org.nr: 559396-4215
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Yaseen, Kazheen Salih Yaseen | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Darwish, Midia Yaseen Darwish | 2024-02-09 |
Styrelseledamot | Al Zubaidi, Mohammad Abed Ali Jawad | 2023-09-06 |
Styrelsesuppleant | Palani Jafi, Naza Aziz | 2023-09-06 |
Styrelsesuppleant | Nouri, Fatima | 2023-03-22 |