Org.nr: 556520-2487
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Sannegård, Anders Vilhelm | 2023-11-08 |
Styrelseledamot | Sannegård, Anders Vilhelm | 2023-11-08 |
Styrelseledamot | Rooth, Eva Kristina Elisabet | 2023-09-29 |
Verkställande direktör | Rooth, Eva Kristina Elisabet | 2023-09-29 |
Extern firmatecknare | Samuelsson, Dan Erik | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Karlsson Smedberg, Elin Viktoria | 2022-08-23 |
Styrelseledamot | Jansson, Per Elof | 2022-05-11 |
Styrelsesuppleant | Sannegård, Gustav Anders Gunnar | 2022-05-11 |
Revisor | Nordebäck, Mats Olof | 2022-05-11 |