Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant Utträde: 2024-08-27 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-02-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-29 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-22 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-05 |