Org.nr: 559021-7294
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Carlsson, Kjell Göran | 2024-08-08 |
Styrelseledamot | Uggla, Hans-Åke Wilhelm | 2024-06-28 |
Styrelsesuppleant | Uggla, Natalia | 2024-06-28 |
Delgivningsbar person | Eriksson, Esther Katarina | 2024-06-28 |
Delgivningsbar person | Linusson, Lennart Christer | 2024-01-31 |
Extern verkställande direktör | Hallberg, Anders Mikael | 2022-09-28 |