Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-24 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-24 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-23 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-20 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-20 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-09-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Lekmannarevisor Utträde: 2023-08-09 |
||
Lekmannarevisor Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-19 |