Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Götenehus Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Trähusstaden-Staketet 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Götenehus Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Trähusstaden-Parasollen 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Trähusstaden Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Trähusstaden Skaraborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Trähusstaden Sylörten 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-22 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |