Org.nr: 559044-0953
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Gustafsson, Karl Gunnar Andreas | 2024-09-03 |
Styrelseledamot | Gustafsson, Karl Gunnar Andreas | 2024-09-03 |
Extern firmatecknare | Gradin, Maria Kristina | 2023-12-21 |
Styrelsesuppleant | Elovson, Sven Robert | 2023-11-07 |
Styrelsesuppleant | Ulinder, David Sven Gunnar | 2022-08-16 |