Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-30 |