Org.nr: 556607-3820
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Larsson, Anders Lennart | 2024-07-09 |
Styrelseledamot | Lilius, Ulf Christian | 2024-07-09 |
Styrelseledamot | Enmark, Carl Niklas Fredrik | 2024-07-09 |
Styrelseledamot | Larsson, Anders Lennart | 2024-07-09 |
Huvudansvarig revisor | Pääkkö, Marina Ann Elizabeth | 2024-05-17 |
Revisor | KPMG AB | 2024-05-17 |
Huvudansvarig revisor | Jarnevi, Olof Fredrik | 2024-03-19 |
Styrelsesuppleant | Börjesson, Ulf Daniel | 2022-10-19 |
Revisor | Bröjer Ryberg, Andreas Harry | 2022-10-19 |