Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |