Org.nr: 559166-3710
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Iderup, Emma Rebecka Josefine | 2024-09-06 |
Ordförande | Condelius, Alf Mattias | 2024-06-27 |
Styrelseledamot | Jacobsson, Andreas Oscar | 2024-06-27 |
Styrelseledamot | Lidén, Ylva Cornelia Berben | 2024-06-27 |
Styrelsesuppleant | Tedin, Olof William | 2024-06-27 |
Styrelseledamot | Hultberg, Knut Martin | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Nilsson, Linda Petra Maria | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Ahlgren Moritz, Anna Charlotte | 2022-06-28 |