Org.nr: 556688-5280
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekberg, David Oskar | 2024-08-06 |
Styrelseledamot | Thalén Ottersgård, Siv Karin Ulrika | 2023-11-21 |
Revisor | Sjölander, Mikael | 2023-09-02 |
Styrelseledamot | Winnberg, Ann Elisabeth | 2023-07-15 |
Styrelsesuppleant | Ingemarsson, Eva Maria | 2023-07-15 |
Styrelseledamot | Elväng, Ulla Katja Linnéa | 2022-08-17 |
Styrelseledamot | Klackenberg, Dag Gunnar | 2022-08-17 |
Styrelseledamot | Bergdahl, Karl Stefan | 2022-08-17 |
Ordförande | Begler, Ann-Marie Sylvia | 2022-03-30 |
Styrelseledamot | Begler, Ann-Marie Sylvia | 2022-03-30 |
Styrelsesuppleant | Blomquist, Lena Marie | 2021-11-24 |