Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |