Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Maria Kristina Hagman
Maria Kristina Hagman
19700410-XXXX
Ta kreditupplysning
Maria Kristina Hagman är en kvinna född den 10 april 1970. Hon är folkbokförd i Billdal sedan 0001-01-01. Billdal ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Billdal JH Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hagmans Solenergi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Trädgårdsvillan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stretereds Omsorgshus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stretered Magasin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jonas Hagman Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Jonas Hagman Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stora LarsBengtsgården Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Älvsidans fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Jonas Hagman Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
HJ Mark & Exploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
HJ Bostad & Mark AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheter JH Ringön AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastigheter JH Ringön AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Adamus Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JMH Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Emilius Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Energifirman i Gbg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stenmursvägens Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Maria Kristina Hagman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-01
Hagmans Kyl & Energiteknik Stockholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Billdal JH Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maria Kristina Hagman
Styrelseledamot
Jonas Patrik Hagman
Tillbaka till sidans topp
Hagmans Solenergi AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maria Kristina Hagman
Styrelseledamot
Jonas Patrik Hagman
Huvudansvarig revisor
Emil Lars Johan Pettersson
Revisor
R3 Revisionsbyrå Göteborg AB
Tillbaka till sidans topp
Trädgårdsvillan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Maria Kristina Hagman
Styrelseledamot
Jonas Patrik Hagman
Styrelsesuppleant
Johan Hagman
Tillbaka till sidans topp